SEVIL HERRANDO SERGIO
Informe ejecutivo de SEVIL HERRANDO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEVIL HERRANDO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL | Apoderado Solidario | 04/05/2018 |
VINCULACIONES DE SEVIL HERRANDO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVIL HERRANDO SERGIO
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado Solidario
- Cladera Socias Antonio
- Martin Cano Julio
- Ortega Gracia Armando
- Sevil Herrando Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33405 , F 74, S 8, H M 487284, I/A 65 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: HORMIGONES AUTOL SA
Liquidador
- Sevil Herrando Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 1, S 8, H LO 632, I/A 22 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-26
Empresa: HORMIGONES AUTOL SA
Consejero
- ARIDOS AUTOL SA
- Caballero Martin Alicia Africa
- Piñol Barandalla Jose Maria
- Sevil Herrando Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 1, S 8, H LO 632, I/A 22 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-26
Empresa: HORMIGONES AUTOL SA
Consejero
- Sevil Herrando Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 1, S 8, H LO 632, I/A 21 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-26
Empresa: HORMICEMEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21951 , F 159, S 8, H M 126127, I/A 149 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: ARICEMEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23680 , F 157, S 8, H M 138995, I/A 149 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Información de SEVIL HERRANDO SERGIO
Mostramos los datos de SEVIL HERRANDO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVIL HERRANDO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos