CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
Informe ejecutivo de CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTERAS DE ALAIZ SA | Presidente | 15/04/2019 | |
CANTERAS DE ALAIZ SA | Consejero | 15/04/2019 | |
CEMENTOS ALFA SA | Representante | 13/03/2019 | |
PREBESEC MALLORCA SA | Presidente | 28/09/2015 | |
PREBESEC MALLORCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/09/2015 | |
PREBESEC MALLORCA SA | Consejero | 28/09/2015 | |
PORTCEMEN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/04/2015 | |
PEDRERA DE L'ORDAL SL | Administrador Mancomunado | 30/09/2013 |
VINCULACIONES DE CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
Empresa: CANTERAS DE ALAIZ SA
Consejero
- Caballero Martin Alicia Africa
- Lopez Iribarren Javier Angel
- Prego Gonzalez Joaquin
Presidente
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 2541, I/A 99 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-31
Empresa: CEMENTOS ALFA SA
Consejero
Representante
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 578548, I/A 33 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: PORTCEMEN SA
REPR.143 RRM
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 8, S 8, H B 108318, I/A 119 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: PREBESEC MALLORCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Caballero Martin Alicia Africa
Consejero
- Caballero Martin Alicia Africa
Presidente
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 154, S 8, H PM 6239, I/A 57 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-07
Empresa: CANTERAS DE ALAIZ SA
Consejero
- Caballero Martin Alicia Africa
Presidente
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 108, S 8, H NA 2541, I/A 95 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-31
Empresa: CEMENTOS ALFA SA
Consejero
Representante
- Caballero Martin Alicia Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32149 , F 217, S 8, H M 578548, I/A 22 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: PREBESEC MALLORCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Caballero Martin Alicia Africa
Consejero
- Caballero Martin Alicia Africa
Presidente
- Caballero Martin Alicia Africa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 154, S 8, H PM 6239, I/A 54 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-07
Empresa: PORTCEMEN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caballero Martin Alicia Africa
- Zunzunegui Fernandez Francisco
Presidente
REPR.143 RRM
- Caballero Martin Alicia Africa
- Zunzunegui Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 175, S 8, H B 108318, I/A 107 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: PORTCEMEN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Caballero Martin Alicia Africa
- Zunzunegui Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 175, S 8, H B 108318, I/A 107 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA
Apoderado
- Caballero Martin Alicia Africa
- De Orbe Enriquez De Navarra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 176, S 8, H M 77916, I/A 124 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
VER MAS ACTOS
Información de CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA
Mostramos los datos de CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO MARTIN ALICIA AFRICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos