SERRATS TORRES JOSE
Informe ejecutivo de SERRATS TORRES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRATS TORRES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PS 2 SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 09/10/2019 | 14/02/2024 |
PS 2 SA | Consejero | 09/10/2019 | 14/02/2024 |
PS 2 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/05/2013 | 09/10/2019 |
PS 2 SA | Consejero | 30/05/2013 | 09/10/2019 |
PS 2 SA | Consejero Delegado | 30/05/2013 | 09/10/2019 |
PS 2 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/12/2009 | 30/05/2013 |
PS 2 SA | Consejero | 10/12/2009 | 30/05/2013 |
PS 2 SA | Secretario | 10/12/2009 | 30/05/2013 |
PS 2 SA | Consejero Delegado | 10/12/2009 | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE SERRATS TORRES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRATS TORRES JOSE
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 N (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 191, S 8, H B 29481, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
- Serrats Torres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 191, S 8, H B 29481, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
- Serrats Torres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 191, S 8, H B 29481, I/A 8 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 191, S 8, H B 29481, I/A 8 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
Información de SERRATS TORRES JOSE
Mostramos los datos de SERRATS TORRES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRATS TORRES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos