SELMA LORENTE AGUSTIN
Informe ejecutivo de SELMA LORENTE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELMA LORENTE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APELEM ESPAÑA SA | Secretario | 22/06/2022 | |
APELEM ESPAÑA SA | Consejero | 22/06/2022 | |
APELEM ESPAÑA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/06/2022 |
VINCULACIONES DE SELMA LORENTE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELMA LORENTE AGUSTIN
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 N (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 10 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 10 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
- Selma Lorente Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 192, S 8, H B 29481, I/A 10 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Administrador Solidario
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 9 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero Delegado Mancomunado
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 9 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero Delegado Mancomunado
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Jean Paul Ansel
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
- Selma Lorente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 8 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Empresa: APELEM ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonie Rabaste
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Consejero
- Antonie Rabaste
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 148, S 8, H B 85169, I/A 8 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Empresa: PS 2 SA
Consejero Delegado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero Delegado Mancomunado
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Consejero
- Pineda Rodriguez Jose Domingo
- Selma Lorente Agustin
- Serrats Torres Jose
Presidente
- Selma Lorente Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 191, S 8, H B 29481, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
VER MAS ACTOS
Información de SELMA LORENTE AGUSTIN
Mostramos los datos de SELMA LORENTE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELMA LORENTE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos