SERRANO CARRILLO FERNANDO
Informe ejecutivo de SERRANO CARRILLO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO CARRILLO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTIVAN 2000 SL | Administrador | 02/01/2023 | |
SOCCER ELITE SL | Administrador | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE SERRANO CARRILLO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO CARRILLO FERNANDO
Empresa: MONTIVAN 2000 SL
Administrador
- Fuertes Perez Maria Jesus
- Serrano Carrillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 69, S 8, H B 227326, I/A 3 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: SOCCER ELITE SL
Administrador
- Fuertes Perez Maria Jesus
- Serrano Carrillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 58, S 8, H B 227324, I/A 3 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Información de SERRANO CARRILLO FERNANDO
Mostramos los datos de SERRANO CARRILLO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO CARRILLO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos