FUERTES PEREZ MARIA JESUS
Informe ejecutivo de FUERTES PEREZ MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUERTES PEREZ MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTIVAN 2000 SL | Administrador Unico | 02/01/2023 | |
SOCCER ELITE SL | Administrador Unico | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE FUERTES PEREZ MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUERTES PEREZ MARIA JESUS
Empresa: MONTIVAN 2000 SL
Administrador Unico
- Fuertes Perez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 69, S 8, H B 227326, I/A 3 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: MONTIVAN 2000 SL
Administrador
- Fuertes Perez Maria Jesus
- Serrano Carrillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 69, S 8, H B 227326, I/A 3 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: SOCCER ELITE SL
Administrador Unico
- Fuertes Perez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 58, S 8, H B 227324, I/A 3 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: SOCCER ELITE SL
Administrador
- Fuertes Perez Maria Jesus
- Serrano Carrillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33465 , F 58, S 8, H B 227324, I/A 3 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Información de FUERTES PEREZ MARIA JESUS
Mostramos los datos de FUERTES PEREZ MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUERTES PEREZ MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos