SERRA TRIAS JOAQUIM
Informe ejecutivo de SERRA TRIAS JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRA TRIAS JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Presidente | 21/07/2015 | 15/10/2018 |
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/07/2015 | 15/10/2018 |
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Consejero | 21/07/2015 | 15/10/2018 |
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Presidente | 17/03/2011 | 21/07/2015 |
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/03/2011 | 21/07/2015 |
CENTRO COOPERATIVO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS SA | Consejero | 17/03/2011 | 21/07/2015 |
LINEA NORTE SL | Administrador Solidario | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE SERRA TRIAS JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA TRIAS JOAQUIM
Consejero Delegado Mancomunado
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Presidente
- Serra Trias Joaquim
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 10 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Presidente
- Serra Trias Joaquim
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Presidente
- Serra Trias Joaquim
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Presidente
- Serra Trias Joaquim
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 140, S 8, H B 98857, I/A 7 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Empresa: LINEA NORTE SL
Administrador Solidario
- Serra Trias Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 5, S 8, H B 304488, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de SERRA TRIAS JOAQUIM
Mostramos los datos de SERRA TRIAS JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA TRIAS JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos