LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
VINCULACIONES DE LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
PRE.JTA.RECT
Vocal Junta Directiva
- Llobet Barbany Josep Maria
- Font Perna Joan Antoni
- Marti Rodriguez Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 120, S 8, H B 83124, I/A 75 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 119, S 8, H B 83124, I/A 74 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
PRE.JTA.RECT
Vocal
- Llobet Barbany Josep Maria
- Font Perna Joan Antoni
- Marti Rodriguez Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 115, S 8, H B 83124, I/A 66 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
PRE.JTA.RECT
Vocal
- Llobet Barbany Josep Maria
- Font Perna Joan Antoni
- Marti Rodriguez Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 115, S 8, H B 83124, I/A 66 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Josep Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 10 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
Apoderado Mancomunado
- Gras Montal Jose Oriol
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Rodriguez Vazquez Julia
- Villazan Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 50, S 8, H B 83124, I/A 57 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
PRE.JTA.RECT
Vocal
- Llobet Barbany Josep Maria
- Font Perna Joan Antoni
- Marti Rodriguez Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 48, S 8, H B 83124, I/A 53 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Font Sarda Maria Angels
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Serra Trias Joaquim
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Josep Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Consejero
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Plaza Clotet Josep Maria
- Serra Trias Joaquim
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Josep Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Empresa: MONTEPIO D'ASSISTENCIA SANITARIA COL LEGIAL D'ASSEGURANCES DR LUIS SANS SOLA MPS A QUOTA FIXA
Apoderado Mancomunado
- Gras Montal Jose Oriol
- Llobet Barbany Josep Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
- Rodriguez Vazquez Julia
- Villazan Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 47, S 8, H B 83124, I/A 51 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
VER MAS ACTOS
Información de LLOBET BARBANY JOSEP MARIA
Mostramos los datos de LLOBET BARBANY JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBET BARBANY JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos