SERRA LAMAZARES CRISTINA
Informe ejecutivo de SERRA LAMAZARES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRA LAMAZARES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAMPO SA | Apoderado | 12/04/2022 | |
ALCAMPO SA | Apoderado Solidario | 02/03/2022 | |
SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA | Apoderado | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE SERRA LAMAZARES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA LAMAZARES CRISTINA
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 126, S 8, H M 66724, I/A 844 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Cabeza Sanchez Enrique
- Coignard Patrick
- Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie
- Da Conceicao Ribeiro Antonio- Americo
- Fernandez Rodriguez Isidro
- Garcia Jimenez Teodoro
- Gonzalez Gonzalez Patricia Vanesa
- Gonzalez Roiz Luis
- Gonzalo Pozuelo Raimundo
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Marin Santolaya Javier
- Pastor Tortosa Carolina
- Pedreira Freire Carlos Antonio
- Rodriguez Ruiz Severino
- Sanguesa Gargallo Jesus
- Sendin Gabriel Rafael
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 113, S 8, H M 66724, I/A 832 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado Solidario
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 103, S 8, H M 66724, I/A 824 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29216 , F 167, S 8, H M 66724, I/A 685 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: ZELAIRA SA
Apoderado
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2354 , F 155, S 8, H SS 10300, I/A 58 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Empresa: SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA
Apoderado
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 85, S 8, H SS 4660, I/A 113 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Información de SERRA LAMAZARES CRISTINA
Mostramos los datos de SERRA LAMAZARES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA LAMAZARES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos