SENDIN GABRIEL RAFAEL
Informe ejecutivo de SENDIN GABRIEL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SENDIN GABRIEL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS SABECO SA | Apoderado | 18/09/2017 | |
SUPERMERCADOS SABECO SA | Apoderado | 16/01/2017 | |
SABEKO BANAKETA SA | Apoderado | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE SENDIN GABRIEL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENDIN GABRIEL RAFAEL
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ares Sueiro Jose Luis
- Lopez Rodriguez Jesus
- Sendin Gabriel Rafael
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Ares Sueiro Jose Luis
- Cabeza Sanchez Enrique
- Coignard Patrick
- Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie
- Da Conceicao Ribeiro Antonio- Americo
- Fernandez Rodriguez Isidro
- Garcia Jimenez Teodoro
- Gonzalez Gonzalez Patricia Vanesa
- Gonzalez Roiz Luis
- Gonzalo Pozuelo Raimundo
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Lopez Rodriguez Jesus
- Marin Santolaya Javier
- Pastor Tortosa Carolina
- Pedreira Freire Carlos Antonio
- Rodriguez Ruiz Severino
- Sanguesa Gargallo Jesus
- Sendin Gabriel Rafael
- Serra Lamazares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 113, S 8, H M 66724, I/A 832 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sendin Gabriel Rafael
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 156, S 8, H SS 4660, I/A 132 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
- Sendin Gabriel Rafael
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 29, S 8, H M 66724, I/A 764 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: AUCHAN RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
Consejero
Miem.ComAyR.
SEC.NOMIEMB.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34544 , F 199, S 8, H M 621364, I/A 12 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: AUCHAN RETAIL ESPAÑA SL
Consejero
M.Comit.Aud
SecComAudit
- Sendin Gabriel Rafael
Secretario No Consejero
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34544 , F 199, S 8, H M 621364, I/A 12 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: ZELAIRA SA
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 204, S 8, H SS 10300, I/A 64 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Empresa: SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 91, S 8, H SS 4660, I/A 119 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Empresa: AUCHAN RETAIL DURANGO SL
Apoderado
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5640 , F 76, S 8, H BI 68499, I/A 14 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-48
Empresa: SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 89, S 8, H SS 4660, I/A 118 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Empresa: ZELAIRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Sendin Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 202, S 8, H SS 10300, I/A 63 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
VER MAS ACTOS
Información de SENDIN GABRIEL RAFAEL
Mostramos los datos de SENDIN GABRIEL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENDIN GABRIEL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos