SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
Informe ejecutivo de SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS PITAS SA | Consejero | 20/01/2023 | |
LAS PITAS SA | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2023 | |
LAS PITAS SA | Presidente | 20/01/2023 | |
AGRICOLA PASSION-FRUITS SL | Apoderado Solidario | 30/12/2020 | |
AGRICOLA PASSION-FRUITS SL | Apoderado Solidario | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
Empresa: LAS PITAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sergio Enrique Vercher Company
- Sergio Jose Vercher Ramos
Consejero
- Maria Belen Vercher Ramos
- Sergio Enrique Vercher Company
- Sergio Jose Vercher Ramos
Presidente
- Sergio Enrique Vercher Company
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 192, S 8, H CA 5621, I/A 22 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
Empresa: AGRICOLA PASSION-FRUITS SL
Apoderado Solidario
- Juan Francisco Navarro De Haro
- Sergio Enrique Vercher Company
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 103, S 8, H MU 66212, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: AGRICOLA PASSION-FRUITS SL
Apoderado Solidario
- Juan Francisco Navarro De Haro
- Sergio Enrique Vercher Company
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 100, S 8, H MU 66212, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-30
Información de SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY
Mostramos los datos de SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO ENRIQUE VERCHER COMPANY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos