ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
Informe ejecutivo de ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES SOLIDARIAS SL | Consejero | 02/11/2023 | |
PRODUCCIONES SOLIDARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2023 | |
BICI FRESH SL | Apoderado Solidario | 18/02/2022 | |
LOVECITRUS SL | Presidente | 17/02/2022 | |
LOVECITRUS SL | Consejero | 17/02/2022 | |
LOVECITRUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2022 | |
AGRICOLA EUREKA SL | Apoderado Solidario | 15/02/2022 | |
BICI FRESH SL | Presidente | 10/08/2021 | |
BICI FRESH SL | Consejero | 10/08/2021 | |
AGRICOLA EUREKA SL | Presidente | 10/08/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
Empresa: PRODUCCIONES SOLIDARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Alarcon Alzugaray
Consejero
- Antonio Alarcon Alzugaray
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 163, S 8, H MU 64216, I/A 7 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-30
Empresa: SOL CITRUS NATURE SL
Apoderado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- D3 PATRIMONIAL SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 150, S 8, H MU 54328, I/A 14 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: SOL CITRUS NATURE SL
Consejero
Presidente
- Antonio Alarcon Alzugaray
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 150, S 8, H MU 54328, I/A 14 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: FRUTAS NATURALES SA
Apoderado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- Guillermo De Juanes Montmeterme
- Jose Albaladejo Ponce
- Jose Albaladejo Ponce
- Jose Perez Martinez
- Jose Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 100, S 8, H MU 7913, I/A 50 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: FRUTAS NATURALES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Antonio Alarcon Alzugaray
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 100, S 8, H MU 7913, I/A 50 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: FRUGARVA SA
Apoderado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- D3 PATRIMONIAL SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 3, S 8, H MU 10839, I/A 33 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: FRUGARVA SA
Consejero
Presidente
- Antonio Alarcon Alzugaray
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 3, S 8, H MU 10839, I/A 33 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-30
Empresa: SOL CITRUS NATURE SL
Apoderado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 190, S 8, H MU 54328, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-30
Empresa: BICI FRESH SL
Apoderado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 200, S 8, H MU 88759, I/A 16 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-30
Empresa: BICI BIO NATURE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Alarcon Alzugaray
- Guillermo De Juanes Montmeterme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 65, S 8, H MU 91407, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-30
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO ALARCON ALZUGARAY
Mostramos los datos de ANTONIO ALARCON ALZUGARAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO ALARCON ALZUGARAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos