SENGUPTA SUMANTRA
Informe ejecutivo de SENGUPTA SUMANTRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENGUPTA SUMANTRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAGAVI CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2017 | 02/04/2019 |
AL DAHRA FAGAVI SL | Apoderado | 02/06/2017 | 22/06/2018 |
FAGAVI CANARIAS SL | Consejero | 14/01/2015 | 16/10/2017 |
AL DAHRA FAGAVI SL | Consejero | 23/01/2015 | 03/10/2017 |
AL DAHRA FAGAVI SL | Apoderado | 26/01/2016 | 02/06/2017 |
FAGAVI CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2016 | 31/05/2017 |
VINCULACIONES DE SENGUPTA SUMANTRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENGUPTA SUMANTRA
Empresa: FAGAVI CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 116, S 8, H GC 11533, I/A 24 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-35
Empresa: FAGAVI CANARIAS SL
Consejero
- Sengupta Sumantra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 116, S 8, H GC 11533, I/A 18 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-35
Empresa: AL DAHRA FAGAVI SL
Consejero
- Sengupta Sumantra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 206, S 8, H L 26852, I/A 18 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-25
Empresa: AL DAHRA FAGAVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 46, S 8, H L 26852, I/A 17 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-25
Empresa: AL DAHRA FAGAVI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 46, S 8, H L 26852, I/A 17 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-25
Empresa: FAGAVI CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 144, S 8, H GC 11533, I/A 19 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-35
Empresa: FAGAVI CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 144, S 8, H GC 11533, I/A 19 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-35
Empresa: AL DAHRA FAGAVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 33, S 8, H L 26852, I/A 13 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-25
Empresa: FAGAVI CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 77, S 8, H GC 11533, I/A 17 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Empresa: AL DAHRA FAGAVI SL
Consejero
- Sengupta Sumantra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 32, S 8, H L 26852, I/A 11 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-25
VER MAS ACTOS
Información de SENGUPTA SUMANTRA
Mostramos los datos de SENGUPTA SUMANTRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENGUPTA SUMANTRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos