FAGAVI CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social FAGAVI CANARIAS SL
CIF B35350198
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AL DAHRA EUROPE SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE FAGAVI CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAGAVI CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abdolghani Ezzitouni | Secretario No Consejero | 13/01/2021 | 25/10/2022 |
Abdulla Saeed Faris Alderei H.E. Khedaim | Apoderado Solidario | 02/04/2019 | 25/10/2022 |
AL DAHRA EUROPE SL | Socio Unico | 19/02/2019 | 25/10/2022 |
Bragado Yturriaga Jaime | Apoderado Solidario | 19/03/2013 | 25/10/2022 |
Chen Lin Li Ju | Apoderado Solidario | 19/03/2013 | 25/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/12/2013 | 25/10/2022 |
Ezzitouni Jeboure Abdolghani | Liquidador | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Fabbri Gianluca | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/04/2019 | 25/10/2022 |
Fabbri Gianluca | Consejero | 16/10/2017 | 25/10/2022 |
Gaset Balp Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/04/2019 | 25/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FAGAVI CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 86, S 8, H GC 11533, I/A 29 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 86, S 8, H GC 11533, I/A 29 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 86, S 8, H GC 11533, I/A 29 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 86, S 8, H GC 11533, I/A 29 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
- Rectificada la cifra del capital social que consta en el artículo 7º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 86, S 8, H GC 11533, I/A 28 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-35
- Refundición de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 117, S 8, H GC 11533, I/A 26 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-35
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 117, S 8, H GC 11533, I/A 26 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 117, S 8, H GC 11533, I/A 26 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 117, S 8, H GC 11533, I/A 25 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 116, S 8, H GC 11533, I/A 24 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-35