SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
Informe ejecutivo de SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENTOLO DA RIA SL | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
PULPITACIONS SL | Administrador Solidario | 18/11/2009 | |
CAPITAN PEMENTO SL | Administrador Solidario | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
Empresa: COMANDANTE BRUÑO SLL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 191, S 8, H PO 61058, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: COMANDANTE BRUÑO SLL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 190, S 8, H PO 61058, I/A 1 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-36
Empresa: ZENTOLO DA RIA SL
Administrador Solidario
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 3524, F 91, S 8, H PO 47341, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-36
Empresa: PULPITACIONS SL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 30, S 8, H PO 48646, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-36
Empresa: CAPITAN PEMENTO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Torres Pablo
- Sendon Olveira Oscar Manuel
- Vazquez Argibay Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 3524, F 130, S 8, H PO 47345, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-36
Información de SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL
Mostramos los datos de SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENDON OLVEIRA OSCAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos