BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
Informe ejecutivo de BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMANDANTE BRUÑO SLL | Administrador Unico | 03/05/2021 | |
CAPITAN PEMENTO SL | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
PULPITACIONS SL | Administrador Solidario | 18/11/2009 | |
ZENTOLO DA RIA SL | Administrador Solidario | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
Empresa: COMANDANTE BRUÑO SLL
Administrador Unico
- Barreiro Abilleira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 191, S 8, H PO 61058, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: COMANDANTE BRUÑO SLL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 191, S 8, H PO 61058, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: COMANDANTE BRUÑO SLL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 190, S 8, H PO 61058, I/A 1 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-36
Empresa: CAPITAN PEMENTO SL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 3524, F 131, S 8, H PO 47345, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-36
Empresa: PULPITACIONS SL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Sendon Olveira Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 30, S 8, H PO 48646, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-36
Empresa: ZENTOLO DA RIA SL
Administrador Solidario
- Barreiro Abilleira Alberto
- Rodriguez Torres Pablo
- Vazquez Argibay Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 3524, F 90, S 8, H PO 47341, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-36
Información de BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO
Mostramos los datos de BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO ABILLEIRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos