SEITZ DAVID MICHAEL
Informe ejecutivo de SEITZ DAVID MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEITZ DAVID MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALOCAUCHO SL | Secretario | 01/07/2015 | |
METALOCAUCHO SL | Consejero | 01/07/2015 | |
LONGWOOD ELASTOMERS SA | Secretario | 28/01/2014 | |
LONGWOOD ELASTOMERS SA | Vicepresidente | 28/01/2014 | |
LONGWOOD ELASTOMERS SA | Consejero | 28/01/2014 | |
LWI ELASTOMERS INTERNATIONAL SL | Secretario | 20/01/2014 | |
LWI ELASTOMERS INTERNATIONAL SL | Vicepresidente | 20/01/2014 | |
LWI ELASTOMERS INTERNATIONAL SL | Consejero | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE SEITZ DAVID MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEITZ DAVID MICHAEL
Empresa: LONGWOOD ELASTOMERS SA
Consejero
- Seitz David Michael
Secretario
- Seitz David Michael
Vicepresidente
- Seitz David Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 105, S 8, H M 39182, I/A 70 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: SAIPECORT SL
Consejero
- Hildum Keith Patrick
- Meyer David James
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- Seitz David Michael
Liquidador
Presidente
Secretario
- Seitz David Michael
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 122, S 8, H SS 10867, I/A 11 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: METALOCAUCHO SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Hildum Keith Patrick
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- Seitz David Michael
- Whiteford John Douglas
Presidente
Secretario
- Seitz David Michael
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 185, S 8, H SS 3347, I/A 27 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Empresa: SAIPECORT SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Hildum Keith Patrick
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- Seitz David Michael
- Whiteford John Douglas
Presidente
Secretario
- Seitz David Michael
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 119, S 8, H SS 10867, I/A 7 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Empresa: LONGWOOD ELASTOMERS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hildum Keith Patrick
- Meyer David James
- Seitz David Michael
- Whiteford John Douglas
Presidente
Secretario
- Seitz David Michael
Vicepresidente
- Hildum Keith Patrick
- Seitz David Michael
- Whiteford John Douglas
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 100, S 8, H M 39182, I/A 58 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: LWI ELASTOMERS INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hildum Keith Patrick
- Meyer David James
- Seitz David Michael
Presidente
Secretario
- Seitz David Michael
Vicepresidente
- Hildum Keith Patrick
- Seitz David Michael
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15339 , F 153, S 8, H M 257188, I/A 11 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Información de SEITZ DAVID MICHAEL
Mostramos los datos de SEITZ DAVID MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEITZ DAVID MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos