SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
Informe ejecutivo de SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALOCAUCHO SL | Apoderado Solidario | 10/10/2017 | |
METALOCAUCHO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2016 | |
METALOCAUCHO SL | Apoderado Solidario | 01/07/2015 |
VINCULACIONES DE SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
Empresa: SAIPECORT SL
Liquidador
- San Vicente Ribera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 122, S 8, H SS 10867, I/A 11 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: SAIPECORT SL
Liquidador
- San Vicente Ribera Antonio
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 122, S 8, H SS 10867, I/A 11 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: SAIPECORT SL
Apoderado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 121, S 8, H SS 10867, I/A 10 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: METALOCAUCHO SL
Apoderado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 188, S 8, H SS 3347, I/A 31 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: SAIPECORT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 120, S 8, H SS 10867, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Empresa: METALOCAUCHO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 186, S 8, H SS 3347, I/A 29 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Empresa: METALOCAUCHO SL
Apoderado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 185, S 8, H SS 3347, I/A 27 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Empresa: SAIPECORT SL
Apoderado Solidario
- Lazcano Eguia Eneriz
- Salazar Fernandez Juan Carlos
- San Vicente Ribera Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 119, S 8, H SS 10867, I/A 7 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Información de SAN VICENTE RIBERA ANTONIO
Mostramos los datos de SAN VICENTE RIBERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN VICENTE RIBERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos