SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
Informe ejecutivo de SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIÑA SL | Administrador Mancomunado | 31/07/2023 | |
PIÑA SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2016 |
VINCULACIONES DE SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
Empresa: PIÑA SL
Administrador Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Segura Piña Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 223, S 8, H PM 9203, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Empresa: PIÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 223, S 8, H PM 9203, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Empresa: PIÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cuart Janer Isabel
- Cuart Janer Magdalena
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 201, S 8, H PM 9203, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-07
Empresa: LABARTEC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bonet Fullana Ana
- Martinez Ventura Ignacio
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
Presidente
Secretario
- Segura Piña Antonio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 199, S 8, H PM 16126, I/A 12 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Empresa: PIÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 201, S 8, H PM 9203, I/A 8 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-07
Empresa: LABARTEC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bonet Fullana Ana
- Martinez Ventura Ignacio
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
Presidente
Secretario
- Segura Piña Antonio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 198, S 8, H PM 16126, I/A 9 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-07
Información de SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL
Mostramos los datos de SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA PIÑA ANTONIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos