JANER PLANAS EUGENIA
Informe ejecutivo de JANER PLANAS EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JANER PLANAS EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIÑA SL | Administrador Mancomunado | 31/07/2023 | |
PIÑA SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2016 |
VINCULACIONES DE JANER PLANAS EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANER PLANAS EUGENIA
Empresa: PIÑA SL
Administrador Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Segura Piña Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 223, S 8, H PM 9203, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Empresa: PIÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Presidente
Secretario
- Janer Planas Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 223, S 8, H PM 9203, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Empresa: PIÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cuart Janer Isabel
- Cuart Janer Magdalena
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 201, S 8, H PM 9203, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-07
Empresa: PIÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Consejero
- Janer Planas Eugenia
- Piña Juan Ana Maria
- Segura Piña Antonio Angel
Presidente
Secretario
- Janer Planas Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 201, S 8, H PM 9203, I/A 8 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-07
Empresa: PIÑA SL
Administrador Mancomunado
- Janer Planas Eugenia
- Piña Forteza Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 201, S 8, H PM 9203, I/A 8 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-07
Información de JANER PLANAS EUGENIA
Mostramos los datos de JANER PLANAS EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANER PLANAS EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos