SECO SANTOS MARTA
Informe ejecutivo de SECO SANTOS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SECO SANTOS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMIENZOS SIGLO XXI SL | Representante | 14/06/2024 | |
QUIMERA GOURMET SL | Socio Unico | 15/03/2024 | |
QUIMERA GOURMET SL | Administrador Unico | 15/03/2024 | |
THE UMBRELLA WINES SL | Representante | 28/08/2023 | |
METROPOLIS 2020 MADRID SL | Representante | 01/09/2020 | |
METROPOLIS 2020 MADRID SL | Representante | 07/02/2020 | |
XXV BREAD & FOOD SL | Representante | 30/04/2019 | |
CENTRAL ASTURCOVA SL | Representante | 10/02/2017 | |
SECOSILVA EMPRESARIAL SL | Representante | 02/01/2017 | |
IPE VELAZQUEZ 18 SL | Representante | 02/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SECO SANTOS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECO SANTOS MARTA
Empresa: COMIENZOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
Representante
- Da Silva De Aguiar Sandro Jose
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 547792, I/A 18 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: COMIENZOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Da Silva De Aguiar Sandro Jose
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 547792, I/A 18 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: QUIMERA GOURMET SL
Administrador Unico
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 115, S 8, H M 818167, I/A 1 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: QUIMERA GOURMET SL
Socio Único
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 115, S 8, H M 818167, I/A 1 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: THE UMBRELLA WINES SL
Administrador Unico
Representante
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45562 , F 113, S 8, H M 801353, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: METROPOLIS 2020 MADRID SL
Consejero Delegado
Representante
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 164, S 8, H M 713338, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Empresa: METROPOLIS 2020 MADRID SL
Consejero
Presidente
Representante
- Da Silva De Aguiar Sandro Jose
- Seco Santos Marta
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 160, S 8, H M 713338, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: XXV BREAD & FOOD SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Da Silva De Aguiar Sandro Jose
- Seco Santos Marta
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26712 , F 166, S 8, H M 481357, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: CENTRAL ASTURCOVA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Da Silva De Aguiar Sandro Jose
- Seco Santos Marta
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34254 , F 152, S 8, H M 616237, I/A 5 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: CENTRAL ASTURCOVA SL
Administrador Unico
Representante
- Seco Santos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34254 , F 152, S 8, H M 616237, I/A 5 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
VER MAS ACTOS
Información de SECO SANTOS MARTA
Mostramos los datos de SECO SANTOS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECO SANTOS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos