CASANOVA JEAN FRANCOIS
Informe ejecutivo de CASANOVA JEAN FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASANOVA JEAN FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZUMI MADRID SL | Consejero | 26/07/2021 | |
METROPOLIS 2020 MADRID SL | Vicepresidente | 07/02/2020 | |
METROPOLIS 2020 MADRID SL | Consejero | 07/02/2020 | |
XXV BREAD & FOOD SL | Vicepresidente | 30/04/2019 | |
XXV BREAD & FOOD SL | Consejero | 30/04/2019 | |
CENTRAL ASTURCOVA SL | Vicepresidente | 15/01/2019 | |
CENTRAL ASTURCOVA SL | Consejero | 15/01/2019 | |
RESTAURADORES ASTURCOVA SL | Vicepresidente | 15/01/2019 | |
RESTAURADORES ASTURCOVA SL | Consejero | 15/01/2019 | |
IPE VELAZQUEZ 18 SL | Vicepresidente | 15/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASANOVA JEAN FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA JEAN FRANCOIS
Empresa: AZUMI MADRID SL
Consejero
- Becker Rainer Bernd Leo
- Casanova Jean Francois
- Drysdale Simon Christopher
- Koch Sven
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 168, S 8, H M 747977, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: METROPOLIS 2020 MADRID SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
- COMIENZOS SIGLO XXI SL
- Oria Riu Borja
- SANSILCO PATRIMONIAL SL
- Umur Eryigit
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 160, S 8, H M 713338, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: XXV BREAD & FOOD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casanova Jean Francois
- COMIENZOS SIGLO XXI SL
- Oria Riu Borja
- SANSILCO PATRIMONIAL SL
- Umur Eryigit
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26712 , F 166, S 8, H M 481357, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: EL GOURMET DE JORGE JUAN SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32193 , F 210, S 8, H M 579386, I/A 11 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: ULTRAMARINOS QUINTIN SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35293 , F 166, S 8, H M 602770, I/A 10 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: IPE VELAZQUEZ 18 SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33495 , F 195, S 8, H M 602964, I/A 12 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: RESTAURADORES ASTURCOVA SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 147, S 8, H M 341111, I/A 17 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: CENTRAL ASTURCOVA SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35619 , F 3, S 8, H M 616237, I/A 9 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: MOSELA INVESTMENTS SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35069 , F 221, S 8, H M 630698, I/A 9 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: PUERTA DE ALCALA 10 SL
Consejero
- Casanova Jean Francois
Vicepresidente
- Casanova Jean Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 219, S 8, H M 602113, I/A 11 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
VER MAS ACTOS
Información de CASANOVA JEAN FRANCOIS
Mostramos los datos de CASANOVA JEAN FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA JEAN FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos