SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
Informe ejecutivo de SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 20/02/2020 | |
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2013 | 29/04/2019 |
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 13/02/2009 | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
Empresa: INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bartolozzi Fernandez Jose Miguel
- Blanco Nieves Rafael
- Cabanas Burkhalter Guillermo
- Calama Marcos Juan Antonio
- Cristobal Ortega Enrique
- De Arriaga Rodriguez Patricia
- De La Puente Rua Alberto
- Escribano Garcia Milagros
- Laguardia Barca Victor
- Mas Parra Antonio
- Rey Lafuente Carlos
- Rey Lafuente Carlos
- Roman Gallego Federico
- Sangro Liniers Ignacio
- Sebastian Maestre Ana Isabel
- Solis Alvarez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 224, S 8, H M 16546, I/A 126 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Nieves Rafael
- Sebastian Maestre Ana Isabel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 222, S 8, H M 11162, I/A 136 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gomez Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Jimenez Marin Isabel
- Martin Rubio Nuria
- Sebastian Maestre Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 200, S 8, H M 11162, I/A 104 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Apoderado
- Alonso Gomez Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Jimenez Marin Isabel
- Sebastian Maestre Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 200, S 8, H M 11162, I/A 104 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Apoderado
- Alonso Gomez Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Jimenez Marin Isabel
- Laguardia Barca Victor
- Sebastian Maestre Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22571 , F 211, S 8, H M 11162, I/A 82 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Laguardia Barca Victor
- Sebastian Maestre Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22571 , F 211, S 8, H M 11162, I/A 82 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Información de SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL
Mostramos los datos de SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN MAESTRE ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos