CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
Informe ejecutivo de CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOESIS EDUCACION SCR SA | Apoderado | 04/07/2023 | |
EDUCA VEHICULOS DE INVERSION S.C.R. SA | Apoderado | 04/07/2023 | |
CECBAF KHALIL GIBRAN SL | Apoderado Solidario | 26/06/2023 | |
NUVA NEWCO 5 SL | Apoderado | 09/01/2023 | |
NUVA MADRID SUR SL | Apoderado | 05/01/2023 | |
NUVA TETUAN SL | Apoderado | 05/01/2023 | |
NUVA RIO SORIA SL | Apoderado | 18/03/2022 | |
NUVA VALDEMORO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2022 | |
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 29/04/2019 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
Empresa: NUVA NEWCO 1 SL
Apoderado
- Andres Arnaiz Mario
- AZZAM VIVIENDA SL
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Milla Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42891 , F 114, S 8, H M 758252, I/A 5 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: NOESIS EDUCACION SCR SA
Apoderado
- Contreras Reimunde Carmen
- Gil Antoñanzas Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41651 , F 79, S 8, H M 737906, I/A 5 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Apoderado
- Contreras Reimunde Carmen
- Gil Antoñanzas Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40094 , F 159, S 8, H M 712376, I/A 6 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: CECBAF KHALIL GIBRAN SL
Apoderado Solidario
- Contreras Reimunde Carmen
- Gil Antoñanzas Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 102, S 8, H M 135412, I/A 21 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: DOCEGESFOR SL
Apoderado Solidario
- Contreras Reimunde Carmen
- Gil Antoñanzas Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29949 , F 59, S 8, H M 539001, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: NUVA NEWCO 5 SL
Apoderado
- Andres Arnaiz Mario
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Milla Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43345 , F 33, S 8, H M 765736, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: NUVA NEWCO 4 SL
Apoderado
- Andres Arnaiz Mario
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Milla Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42891 , F 135, S 8, H M 758254, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: NUVA NEWCO 3 SL
Apoderado
- Andres Arnaiz Mario
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Milla Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43252 , F 217, S 8, H M 764189, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: NUVA NEWCO 1 SL
Apoderado
- Andres Arnaiz Mario
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Milla Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42891 , F 111, S 8, H M 758252, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: MAZZERONIA SL
Apoderado
- Arnaiz Mario Andres
- Contreras Reimunde Carmen
- Moran Baena Jaime
- Palacios Millas Borja
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41733 , F 225, S 8, H M 739262, I/A 8 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
VER MAS ACTOS
Información de CONTRERAS REIMUNDE CARMEN
Mostramos los datos de CONTRERAS REIMUNDE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS REIMUNDE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos