SEBASTIAN AYUSO ROMAN
Informe ejecutivo de SEBASTIAN AYUSO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE SEBASTIAN AYUSO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTERIA EL VADO DEL DURATON SL | Consejero | 10/09/2009 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN AYUSO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN AYUSO ROMAN
Empresa: AYUSO GRUPO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Sebastian Ayuso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 427606, I/A 13 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: AYUSO 2 SA
Consejero
- Sebastian Ayuso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6965 , F 161, S 8, H M 113309, I/A 19 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: ALUMINIOS AYUSO SL
Consejero
- Sebastian Ayuso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25890 , F 134, S 8, H M 466698, I/A 13 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: AV ALUMITRAN SL
Consejero
- Sebastian Ayuso Celestino
- Sebastian Ayuso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31749 , F 171, S 8, H M 361081, I/A 16 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: AYUSO 2 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6965 , F 160, S 8, H M 113309, I/A 16 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: AYUSO 2 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6965 , F 160, S 8, H M 113309, I/A 15 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Empresa: AV ALUMITRAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31749 , F 164, S 8, H M 361081, I/A 7 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: AV ALUMITRAN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31749 , F 164, S 8, H M 361081, I/A 7 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: ALUMITRAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6987 , F 69, S 8, H M 113626, I/A 24 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: ALUMITRAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6987 , F 69, S 8, H M 113626, I/A 23 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
VER MAS ACTOS
Información de SEBASTIAN AYUSO ROMAN
Mostramos los datos de SEBASTIAN AYUSO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN AYUSO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos