LUCAS FEIJOO AMARA
Informe ejecutivo de LUCAS FEIJOO AMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE LUCAS FEIJOO AMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUGOM BARCELONA SA | Administrador Mancomunado | 02/05/2024 | |
ALUGOM ALICANTE SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2019 | |
AV ALUMITRAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2019 | |
AV ALUMITRAN SL | Apoderado | 23/07/2019 | |
AGRUPACION Y GESTION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/07/2019 | |
ALUGOM ZARAGOZA SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2019 | |
ALUGOM PVC SISTEMAS SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2019 | |
ALUCARTERA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/07/2019 | |
ML PROYECTOS ALUGOM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2014 | |
AV ALUMITRAN SL | Consejero | 21/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LUCAS FEIJOO AMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCAS FEIJOO AMARA
Empresa: ALUGOM BARCELONA SA
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Alejandro
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 143, S 8, H B 83831, I/A 32 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ALUGOM BARCELONA SA
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Alejandro
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 143, S 8, H B 83831, I/A 32 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ALUGOM MADRID SA
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Alejandro
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39314 , F 214, S 8, H M 37786, I/A 40 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: ALUGOM ALICANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 53, S 8, H A 76082, I/A 10 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-03
Empresa: ALUGOM BARCELONA SA
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 197, S 8, H B 83831, I/A 28 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: ALUGOM MADRID SA
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 208, S 8, H M 37786, I/A 36 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: ALUGOM ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 53, S 8, H A 76082, I/A 9 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-03
Empresa: AV ALUMITRAN SL
Apoderado
- Lucas Feijoo Amara
Consejero Delegado Mancomunado
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31749 , F 166, S 8, H M 361081, I/A 11 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: ALUGOM TORREJON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19738 , F 61, S 8, H M 64302, I/A 15 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: ALUGOM ZARAGOZA SL
Administrador Mancomunado
- Lucas Feijoo Amara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 120, S 8, H Z 15469, I/A 10 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-50
VER MAS ACTOS
Información de LUCAS FEIJOO AMARA
Mostramos los datos de LUCAS FEIJOO AMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCAS FEIJOO AMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos