SCHREGLE KARL
Informe ejecutivo de SCHREGLE KARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCHREGLE KARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP SERVICES MADRID SA | Consejero | 11/07/2011 | 26/11/2019 |
MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA | Consejero | 21/07/2011 | 02/08/2013 |
MERCEDES-BENZ GROUP SERVICES MADRID SA | Consejero | 25/05/2011 | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE SCHREGLE KARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHREGLE KARL
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
- Schregle Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37739 , F 130, S 8, H M 72351, I/A 135 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31628 , F 189, S 8, H M 72351, I/A 130 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31628 , F 183, S 8, H M 72351, I/A 124 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31628 , F 181, S 8, H M 72351, I/A 118 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31628 , F 180, S 8, H M 72351, I/A 115 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31628 , F 173, S 8, H M 72351, I/A 107 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 224, S 8, H M 72351, I/A 94 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-28
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Mornhinweg Volker
- Schmidt Joachim
- Schregle Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28532 , F 106, S 8, H M 74309,BIS , I/ 203 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: DAIMLER GROUP SERVICES MADRID SA
Consejero
- Beck Lutz
- Eser Klaus Meinrad
- Kothner Robert
- Ohmstedt Andree
- Rumscheid Bernd
- Schregle Karl
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25044 , F 222, S 8, H M 72351, I/A 87 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Lopez Schummer Treviño Jose Luis
- Mornhinweg Volker
- Schmidt Joachim
- Schregle Karl
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28532 , F 87, S 8, H M 74309,BIS , I/ 188 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHREGLE KARL
Mostramos los datos de SCHREGLE KARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHREGLE KARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos