MORNHINWEG VOLKER
Informe ejecutivo de MORNHINWEG VOLKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORNHINWEG VOLKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA | Consejero | 03/08/2010 | 02/08/2013 |
VINCULACIONES DE MORNHINWEG VOLKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORNHINWEG VOLKER
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Mornhinweg Volker
- Schmidt Joachim
- Schregle Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28532 , F 106, S 8, H M 74309,BIS , I/ 203 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Lopez Schummer Treviño Jose Luis
- Mornhinweg Volker
- Schmidt Joachim
- Schregle Karl
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28532 , F 87, S 8, H M 74309,BIS , I/ 188 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Lopez Schummer Treviño Jose Luis
- Mornhinweg Volker
- Schmidt Joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28532 , F 80, S 8, H M 74309,BIS , I/ 173 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA
Consejero
- Mornhinweg Volker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 175, S 8, H M 74309,BIS , I/ 162 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Información de MORNHINWEG VOLKER
Mostramos los datos de MORNHINWEG VOLKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORNHINWEG VOLKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos