SASTRE DE LA CALLE MARIO
Informe ejecutivo de SASTRE DE LA CALLE MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SASTRE DE LA CALLE MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA SEGOVIANA SA | Consejero | 10/05/2021 | 23/05/2022 |
INMOBILIARIA SEGOVIANA SA | Consejero | 22/09/2016 | 10/05/2021 |
INMOBILIARIA SEGOVIANA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2017 | 10/05/2021 |
INMOBILIARIA SEGOVIANA SA | Consejero | 25/08/2012 | 22/09/2016 |
IBERAVAL SGR | Miem.Com.Ej. | 23/02/2010 | |
IBERAVAL SGR | Consejero | 23/02/2010 |
VINCULACIONES DE SASTRE DE LA CALLE MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE DE LA CALLE MARIO
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero
- Maria Jesus Aragon Matamala
- Martinez Marin Juan Manuel
- Olmos Rodriguez Miguel Angel
- Pedro Pozuelo Peralta
- Sastre De La Calle Mario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 134, S 8, H SG 946, I/A 14 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero
- Maria Jesus Aragon Matamala
- Martinez Marin Juan Manuel
- Olmos Rodriguez Miguel Angel
- Pedro Pozuelo Peralta
- Sastre De La Calle Mario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 133, S 8, H SG 946, I/A 13 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Olmos Rodriguez Miguel Angel
- Pedro Pozuelo Peralta
- Sastre De La Calle Mario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 133, S 8, H SG 946, I/A 13 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Olmos Rodriguez Miguel Angel
- Pedro Pozuelo Peralta
- Sastre De La Calle Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 133, S 8, H SG 946, I/A 12 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 133, S 8, H SG 946, I/A 11 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 133, S 8, H SG 946, I/A 11 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-40
Empresa: INMOBILIARIA SEGOVIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 132, S 8, H SG 946, I/A 10 (25/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-40
Empresa: IBERAVAL SGR
Consejero
- Andres-cabañas Y Rios Ana Maria
- Bartolome Gascon Adolfo
- C.H. SALTO DE VADOCONDES SA
- Camara Oficial De Comercio E Industria De Soria
- CARBURANTES TERCEÑO SL
- Gomez Castellano Miguel Angel
- Herrero Calvo Alfredo
- LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE LIMPISA SA
- Sastre De La Calle Mario
- TUCONSA SA
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Miem.Com.Ej.
Miembro del Comité de Riesgos
PresEjecutiv
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224, L 15, F 170, S 8, H BU 5948, I/A 68 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-09
Información de SASTRE DE LA CALLE MARIO
Mostramos los datos de SASTRE DE LA CALLE MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE DE LA CALLE MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos