TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
Informe ejecutivo de TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREGORIO TUDANCA SA | Apoderado Solidario | 17/06/2020 | |
CENTRO DE VIAJEROS SA | Apoderado | 03/04/2018 | |
CENTRO DE VIAJEROS SA | Secretario | 22/03/2018 | |
CENTRO DE VIAJEROS SA | Consejero | 22/03/2018 | |
EBRO DUERO DE HOSTELERIA SA | Administrador Unico | 25/10/2011 | |
GREGORIO TUDANCA SA | Consejero | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
Empresa: CENTRO DE VIAJEROS SA
Consejero
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Maria Carmen
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
- Tudanca De Las Heras Maria Teresa
Secretario
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657, L 448, F 101, S 8, H BU 1746, I/A 17 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-09
Empresa: CENTRO DE VIAJEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657, L 448, F 101, S 8, H BU 1746, I/A 17 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-09
Empresa: EBRO DUERO DE HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 58, F 163, S 8, H BU 2037, I/A 13 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-09
Empresa: OPERADOR TURISTICO DE RECEPTIVO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barriocanal Pinedo Juan Carlos
- Garilleti Peña Ricardo
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 58, S 8, H BU 8044, I/A 13 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: GREGORIO TUDANCA SA
Apoderado Solidario
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
- Tudanca De Las Heras Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 166, S 8, H BU 1748, I/A 12 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-09
Empresa: GREGORIO TUDANCA SA
Consejero
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Jose Antonio
- Tudanca De Las Heras Maria Carmen
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
- Tudanca De Las Heras Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 166, S 8, H BU 1748, I/A 11 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-09
Empresa: GREGORIO TUDANCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
- Tudanca De Las Heras Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 166, S 8, H BU 1748, I/A 11 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-09
Empresa: OPERADOR TURISTICO DE RECEPTIVO SA
Consejero
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 40, S 8, H BU 8044, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Empresa: CENTRO DE VIAJEROS SA
Apoderado
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657, L 448, F 99, S 8, H BU 1746, I/A 16 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-09
Empresa: CENTRO DE VIAJEROS SA
Consejero
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
- Tudanca De Las Heras Maria Carmen
- Tudanca De Las Heras Maria Mercedes
- Tudanca De Las Heras Maria Teresa
- Tudanca De Las Heras Marino-jose-antonio
Presidente
Secretario
- Tudanca De Las Heras Jesus Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657, L 448, F 99, S 8, H BU 1746, I/A 15 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-09
VER MAS ACTOS
Información de TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO
Mostramos los datos de TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUDANCA DE LAS HERAS JESUS GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos