SAR SHALOM REUVENI SALOMON
Informe ejecutivo de SAR SHALOM REUVENI SALOMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAR SHALOM REUVENI SALOMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTIA SOLUTIONS SL | Socio Unico | 16/02/2021 | |
QUANTIA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 08/01/2019 | |
QUANTIA SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 28/06/2018 |
VINCULACIONES DE SAR SHALOM REUVENI SALOMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAR SHALOM REUVENI SALOMON
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Socio Único
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 164, S 8, H M 673168, I/A 6 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: 3 PRINT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41290 , F 58, S 8, H M 731876, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: 3 PRINT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41290 , F 56, S 8, H M 731876, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: 3 PRINT ESPAÑA SL
Socio Único
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41290 , F 56, S 8, H M 731876, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 164, S 8, H M 673168, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 164, S 8, H M 673168, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 163, S 8, H M 673168, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 161, S 8, H M 673168, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Información de SAR SHALOM REUVENI SALOMON
Mostramos los datos de SAR SHALOM REUVENI SALOMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAR SHALOM REUVENI SALOMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos