GARCIA CASTRO JULIO JAIME
Informe ejecutivo de GARCIA CASTRO JULIO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GARCIA CASTRO JULIO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CASTRO JULIO JAIME
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 164, S 8, H M 673168, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Castro Julio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 164, S 8, H M 673168, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 163, S 8, H M 673168, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: QUANTIA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Castro Julio Jaime
- Sar Shalom Reuveni Salomon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37789 , F 161, S 8, H M 673168, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: BRIGAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981, L 1981, F 52, S 8, H PO 6598,1 , I/ 39 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Empresa: BRIGAL SA
Apoderado Solidario
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Romero Avelino Miguel
- Garcia Romero Avelino Miguel
Apoderado
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Castro Manuel Jose
- Garcia Romero Avelino Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981, L 1981, F 52, S 8, H PO 6598,1 , I/ 39 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Empresa: BRIGAL SA
Consejero Delegado
- Garcia Castro Julio Jaime
Consejero
- Fernandez Fernandez Javier Dario
- Garcia Castro Julio Jaime
- Garcia Castro Manuel Jose
- Louzao Tato Jose Luis
Presidente
Secretario
- Garcia Castro Julio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981, L 1981, F 51, S 8, H PO 6598,1 , I/ 36 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-36
Empresa: BRIGAL SA
Secretario
- Garcia Castro Julio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981, L 1981, F 51, S 8, H PO 6598,1 , I/ 34 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-36
Información de GARCIA CASTRO JULIO JAIME
Mostramos los datos de GARCIA CASTRO JULIO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CASTRO JULIO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos