SANZ SANTOS ANTONIO
Informe ejecutivo de SANZ SANTOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE SANZ SANTOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTUM SERVICIOS ELECTRONICOS SL | Administrador Unico | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE SANZ SANTOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ SANTOS ANTONIO
Empresa: VALBUENA PATRIMONIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Calvo Calleja Miguel
- Sanz Santos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34263 , F 94, S 8, H M 616401, I/A 7 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: ALTUM SERVICIOS ELECTRONICOS SL
Administrador Unico
- Sanz Santos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35640 , F 1, S 8, H M 640557, I/A 1 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: MOTOLID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 159, S 8, H VA 37, I/A 24 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-47
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayllon Alvarez Raquel
- Bailon Cancelo Emiliana
- Carrasco Castillo Javier Jesus
- Cid Tomas Isabel
- Diez Sampedro Raul
- Duran Chacon Maria Pilar
- Garcia De Castro Alberto
- Lopez Tejido Carmen
- Maroto Soto Maria Teresa
- Martinez Garrote Maria Olga
- Reinoso Garcia Rosaura
- Sanz Santos Antonio
- Valdes Granda Cristina
Apoderado Mancomunado
- Lopez Tejido Carmen
- Sanz Santos Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Sempere Cristina
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Calvo Calleja Miguel
- Calvo Calleja Miguel
- Carrasco Castillo Javier Jesus
- Cendredo Queral Antonio
- Cid Tomas Isabel
- Cid Tomas Isabel
- Cid Tomas Isabel
- Diez Sampedro Raul
- Diez Sampedro Raul
- Diez Sampedro Raul
- Duran Chacon Maria Pilar
- Duran Chacon Maria Pilar
- Duran Chacon Maria Pilar
- Garcia De Castro Alberto
- Garcia De Castro Alberto
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Maroto Soto Maria Teresa
- Maroto Soto Maria Teresa
- Martinez Garrote Maria Olga
- Martinez Garrote Maria Olga
- Martinez Garrote Maria Olga
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Tresierra Cascajo Olga
- Tresierra Cascajo Olga
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 85, S 8, H VA 11335, I/A 23 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-47
Apoderado
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Calvo Calleja Miguel
- Cano Bernaldo De Quiros Luis
- Cid Tomas Isabel
- Cid Tomas Isabel
- Cid Tomas Isabel
- Diez Sampedro Raul
- Diez Sampedro Raul
- Diez Sampedro Raul
- Duran Chacon Maria Pilar
- Duran Chacon Maria Pilar
- Duran Chacon Maria Pilar
- Garcia Cruz Jose Franciso
- Garcia Cruz Jose Franciso
- Garcia De Castro Alberto
- Garcia De Castro Alberto
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Maroto Soto Maria Teresa
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Martinez Garrote Maria Olga
- Martinez Garrote Maria Olga
- Martinez Garrote Maria Olga
- Moreno Molinero Nuria
- Sanchez Bravo Jose Alberto
- Sanchez Bravo Jose Alberto
- Sanchez Bravo Jose Alberto
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 56, S 8, H VA 3075, I/A 37 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Diez Manuel
- ALVAREZ VALBUENA JOSE ROLANDO
- Arias Cordova Blanca
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Calvo Calleja Miguel
- Carrera Martinez Francisco
- Cid Tomas Isabel
- Cid Tomas Isabel
- Diez Sampedro Raul
- Diez Sampedro Raul
- Duran Chacon Maria Pilar
- Duran Chacon Maria Pilar
- Garcia Cruz Jose Franciso
- Garcia De Castro Alberto
- Garcia Labrador Olga
- Gonzalez Martinez Felicisimo
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Lopez Tejido Carmen
- Martinez Garrote Maria Olga
- Martinez Garrote Maria Olga
- Melendo Derqui Pedro Pablo
- Moratinos Gomez Luis Javier
- Prieto Lopez Javier
- Rebollo Villalobos Francisco
- Rebollo Villalobos Francisco
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Valbuena Perez Amelia
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 225, S 8, H VA 3074, I/A 46 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-47
Empresa: SERVAUX GRUPO NORTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bailon Cancelo Emiliana
- Calvo Calleja Miguel
- Cid Tomas Isabel
- Diez Sampedro Raul
- Duran Chacon Maria Pilar
- Eguia Martin Alberto
- Garcia De Castro Alberto
- Garcia Martin Juan Luis
- Lopez Tejido Carmen
- Maroto Soto Maria Teresa
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Martinez Garrote Maria Olga
- Sanchez Bravo Jose Alberto
- Sanz Santos Antonio
- Valdes Granda Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 89, S 8, H VA 10482, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-47
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alejo Obrero Guadalupe
- Alonso Carrasco Cristina
- Beteta Andres Montserrat
- De Diego Lobera Nuria
- Fernandez Gasca Zita
- Maroto Llorens Irina
- Mirosa De Villalobos Mireia
- Montilla Muñoz Juan Antonio
- Muñoz Madrigal Sandra
- Palacios Sanz Luis Carlos
- Perez Urbano Rosario
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 105, S 8, H VA 5655, I/A 37 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-47
Empresa: BLINDADOS GRUPO NORTE SA
Apoderado
- Bailon Cancelo Emiliana
- Bailon Cancelo Emiliana
- Cano Bernaldo De Quiros Luis
- Cano Bernaldo De Quiros Luis
- Casajus Perez Jose Javier
- Garcia Sanchez Julian
- Grau Pedreño Jordi
- Grez Larrayoz Tomas Alfredo
- Leon Alonso Pedro Maria
- Leon Alonso Pedro Maria
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Martinez De Guinea Luis Manuel
- Moreno Molinero Nuria
- Moreno Molinero Nuria
- Sanz Santos Antonio
- Sanz Santos Antonio
- Valdes Granda Cristina
- Valdes Granda Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 187, S 8, H NA010819, I/A00063 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-31
Información de SANZ SANTOS ANTONIO
Mostramos los datos de SANZ SANTOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ SANTOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos