ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOLID SA | Consejero | 02/09/2010 | 10/05/2016 |
MOTOLID SA | Apoderado | 01/03/2013 | |
MOTOLID SA | Presidente | 21/04/2010 | 02/09/2010 |
MOTOLID SA | Consejero | 21/04/2010 | 02/09/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
Empresa: MOTOLID SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Martinez Jose Santos
- GRUPO NORTE FACILITY SA
- San Jose Rubio Carlos Antonio
- VALBUENA PATRIMONIAL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 160, S 8, H VA 37, I/A 26 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-47
Empresa: MOTOLID SA
Apoderado
- Alvarez Martinez Jose Santos
- ALVAREZ VALBUENA JOSE ROLANDO
- Calvo Calleja Miguel
- Diez Sampedro Raul
- Lopez Tejido Carmen
- San Jose Rubio Carlos Antonio
- Sanz Santos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 159, S 8, H VA 37, I/A 24 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-47
Empresa: MOTOLID SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Martinez Jose Santos
- ALVAREZ MIGUELEZ GRUPO NORTE SL
- LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE LIMPISA SA
- San Jose Rubio Carlos Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 158, S 8, H VA 37, I/A 22 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-47
Empresa: MOTOLID SA
Consejero
- Alvarez Martinez Jose Santos
- Calvo Calleja Miguel
- San Jose Rubio Carlos Antonio
Presidente
- Alvarez Martinez Jose Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 158, S 8, H VA 37, I/A 22 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-47
Empresa: MOTOLID SA
Consejero
- Alvarez Martinez Jose Santos
- Calvo Calleja Miguel
- San Jose Rubio Carlos Antonio
Presidente
- Alvarez Martinez Jose Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 158, S 8, H VA 37, I/A 20 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-47
Información de ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ JOSE SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos