SANZ MORATO FELIPE
Informe ejecutivo de SANZ MORATO FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ MORATO FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO-FRIENDLY ENERGY SL | Administrador Solidario | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE SANZ MORATO FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MORATO FELIPE
Empresa: DELAUREN ASESORES SL
Administrador Solidario
- Martin Mejias Pedro
- Sanz Morato Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491850, I/A 4 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ECO-FRIENDLY ENERGY SL
Administrador Solidario
- Montes Gil Rafael
- Sanz Morato Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31297 , F 181, S 8, H M 563374, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: DELAUREN ASESORES SL
Administrador Solidario
- Martin Mejias Pedro
- Perez Velasco Luis Javier
- Sanz Morato Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27298 , F 90, S 8, H M 491850, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Información de SANZ MORATO FELIPE
Mostramos los datos de SANZ MORATO FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MORATO FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos