MARTIN MEJIAS PEDRO
Informe ejecutivo de MARTIN MEJIAS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MARTIN MEJIAS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MEJIAS PEDRO
Empresa: DELAUREN ASESORES SL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491850, I/A 5 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: POLARIS MEDIA SL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 557225, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: DELAUREN ASESORES SL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491850, I/A 4 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: DELAUREN ASESORES SL
Administrador Solidario
- Martin Mejias Pedro
- Sanz Morato Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491850, I/A 4 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: CANAL TINTA SLL
Liquidador
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19987 , F 205, S 8, H M 352399, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: CANAL TINTA SLL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19987 , F 205, S 8, H M 352399, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: AHORRA EN TINTA SL
Liquidador
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18328 , F 195, S 8, H M 317828, I/A 7 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: AHORRA EN TINTA SL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18328 , F 195, S 8, H M 317828, I/A 7 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: POLARIS MEDIA SL
Administrador Unico
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 28, S 8, H M 557225, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: POLARIS MEDIA SL
Socio Único
- Martin Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 28, S 8, H M 557225, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MEJIAS PEDRO
Mostramos los datos de MARTIN MEJIAS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MEJIAS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos