SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAN RIGALT MPH INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2024 | |
CAN RIGALT MPH INVESTMENTS SL | Consejero | 12/08/2024 | |
FINESTRELLES PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 21/11/2023 | |
METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL SL | Vicepresidente | 15/03/2023 | |
GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2022 | |
GRUES I TRANSPORTS ARSENI SANZ SL | Apoderado | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
Empresa: CAN RIGALT MPH INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Benito Maria De Las Mercedes
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620181, I/A 2 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-08
Empresa: CAN RIGALT MPH INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Angulo Cordero Rafael
- Angulo Puerta Jaime
- Llanillo Ruiz Joaquin
- Rodriguez Benito Maria De Las Mercedes
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620181, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-08
Empresa: FINESTRELLES PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Benito Maria De Las Mercedes
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49024 , F 40, S 8, H B 604883, I/A 1 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanz Jimenez Maria Carmen
- Rodriguez Benito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 212, S 8, H B 267158, I/A 9 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Angulo Ruiz Miguel Angel
- Rodriguez Benito Mercedes
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Consejero
Secretario
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 212, S 8, H B 267158, I/A 9 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angulo Ruiz Rafael
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38155 , F 154, S 8, H B 320852, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: GRUES I TRANSPORTS ARSENI SANZ SL
Apoderado
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 145, S 8, H T 19411, I/A 3 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-43
Información de SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ JIMENEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos