ANGULO RUIZ RAFAEL
Informe ejecutivo de ANGULO RUIZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANGULO RUIZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2022 | |
HORMEFER INNOVACION Y SERVICIO A LA VIVIENDA SL | Presidente | 14/10/2016 | |
HORMEFER INNOVACION Y SERVICIO A LA VIVIENDA SL | Consejero | 14/10/2016 | |
HORMEFER INNOVACION Y SERVICIO A LA VIVIENDA SL | Consejero Delegado | 14/10/2016 | |
GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL | Consejero | 14/04/2010 | |
RUYANGLE ASOCIADOS SL | Presidente | 13/04/2010 | |
RUYANGLE ASOCIADOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/04/2010 | |
RUYANGLE ASOCIADOS SL | Consejero | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE ANGULO RUIZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO RUIZ RAFAEL
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angulo Ruiz Rafael
- Sanz Jimenez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38155 , F 154, S 8, H B 320852, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angulo Ruiz Rafael
- Sanz Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Angulo Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38155 , F 153, S 8, H B 320852, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-08
Consejero Delegado
- Angulo Ruiz Rafael
- Bergada Torres Josep
- Ferrandiz Gabriel Francisco Javier
Consejero
- Angulo Ruiz Rafael
- Bergada Torres Josep
- Ferrandiz Gabriel Francisco Javier
Presidente
- Angulo Ruiz Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45586 , F 1, S 8, H B 492721, I/A 1 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ANYAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angulo Ruiz Rafael
- Sanz Jimenez Maria Del Carmen
Consejero
Presidente
Secretario
- Angulo Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38155 , F 152, S 8, H B 320852, I/A 3 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: RUYANGLE ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angulo Ruiz Rafael
- Sanz Jimenez Maria Del Carmen
Consejero
Presidente
- Angulo Ruiz Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 130, S 8, H B 105160, I/A 6 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Información de ANGULO RUIZ RAFAEL
Mostramos los datos de ANGULO RUIZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO RUIZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos