SANZ DOCTOR PEDRO
Informe ejecutivo de SANZ DOCTOR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ DOCTOR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOXVESSEL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2013 | |
INOXVESSEL SA | Consejero | 09/10/2013 |
VINCULACIONES DE SANZ DOCTOR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DOCTOR PEDRO
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Sanz Doctor Pedro
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Sanz Doctor Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 7 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agundez Plano Fernando
- Sanz Doctor Pedro
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Sanz Doctor Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 7 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
- Sanz Doctor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285 , F 177, S 8, H M 482, I/A 31 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Doctor Pedro
Consejero
- Sanz Doctor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 6 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 27 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de SANZ DOCTOR PEDRO
Mostramos los datos de SANZ DOCTOR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DOCTOR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos