AGUNDEZ PLANO FERNANDO
Informe ejecutivo de AGUNDEZ PLANO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUNDEZ PLANO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOXVESSEL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2013 | |
INOXVESSEL SA | Consejero | 09/10/2013 |
VINCULACIONES DE AGUNDEZ PLANO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUNDEZ PLANO FERNANDO
Empresa: INOXVESSEL SA
Apoderado Solidario
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 33, S 8, H M 202421, I/A 11 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 105, S 8, H M 482, I/A 49 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
- Agundez Plano Fernando
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 104, S 8, H M 482, I/A 46 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Agundez Plano Fernando
- Mora Perez Francisco
- Santos Vaquero David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285 , F 179, S 8, H M 482, I/A 36 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
- Agundez Plano Fernando
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285 , F 178, S 8, H M 482, I/A 35 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Sanz Doctor Pedro
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Sanz Doctor Pedro
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 7 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agundez Plano Fernando
- Sanz Doctor Pedro
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Sanz Doctor Pedro
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 7 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
Consejero
- Agundez Plano Fernando
- Castañeda Perez Jose Manuel
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 6 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: HISPANICA DE CALDERERIA SAL
Consejero
Presidente
- Agundez Plano Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 27 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de AGUNDEZ PLANO FERNANDO
Mostramos los datos de AGUNDEZ PLANO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUNDEZ PLANO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos