SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
Informe ejecutivo de SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA SL | Consejero | 15/01/2016 | |
ALMACENES SAN BLAS SA | Consejero | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 160, S 8, H H 10638, I/A 28 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 159, S 8, H H 10638, I/A 23 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 117, S 8, H H 5321, I/A 6 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-21
Empresa: PARAFARMACIA ARACENA SL
Liquidador Solidario
- Sanz Diez Alberto
- Sanz Diez Francisco Javier
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 196, S 8, H H 10244, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Empresa: PARAFARMACIA ARACENA SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Diez Alberto
- Sanz Diez Francisco Javier
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 196, S 8, H H 10244, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Empresa: PARAFARMACIA ARACENA SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Diez Alberto
- Sanz Diez Francisco Javier
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 195, S 8, H H 10244, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Empresa: PARAFARMACIA ARACENA SL
Consejero Delegado Solidario
- Jose Manuel Sanz Diez
- Sanz Diez Alberto
- Sanz Diez Francisco Javier
- Sanz Diez Irene Eustaquia
Consejero
- Jose Manuel Sanz Diez
- Sanz Diez Alberto
- Sanz Diez Francisco Javier
- Sanz Diez Irene Eustaquia
Presidente
- Sanz Diez Irene Eustaquia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 195, S 8, H H 10244, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Información de SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA
Mostramos los datos de SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DIEZ IRENE EUSTAQUIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos