RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES SAN BLAS SA | Consejero | 15/01/2016 | |
ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA SL | Consejero | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 160, S 8, H H 10638, I/A 28 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Diez Irene Eustaquia
- Sanz Diez Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 159, S 8, H H 10638, I/A 23 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Caballero Maria Angeles
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Pacheco Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 159, S 8, H H 10638, I/A 23 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 117, S 8, H H 5321, I/A 6 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero
- Diez Caballero Maria Angeles
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Pacheco Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 158, S 8, H H 10638,H , I/ 20 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Caballero Maria Angeles
- Rodriguez Zafra Raul
- Rodriguez Zafra Ruben
- Sanz Pacheco Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 158, S 8, H H 10638,H , I/ 20 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 157, S 8, H H 10638,H , I/ 18 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-21
Empresa: ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 115, S 8, H H 5321,H , I/ 4 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-21
Información de RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ZAFRA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos