SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
Informe ejecutivo de SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TATUINE MEDIO AMBIENTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2024 | |
WEEE INTERNATIONAL RECYCLING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2024 | |
WIPE DATA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2024 | |
VALTERMY GESTORA DE SUBSTRATS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2024 | |
SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Apoderado | 29/07/2024 | |
VALTERMY GESTORA DE SUBSTRATS SL | Consejero | 16/07/2024 | |
CENTRO DE TRANSFERENCIAS SA | Consejero | 08/05/2024 | |
GESTION Y PROTECCION AMBIENTAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2024 | |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA | Consejero | 28/02/2024 | |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
Empresa: TATUINE MEDIO AMBIENTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Fernandez Nicolas
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 39700, I/A 9 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-50
Empresa: WIPE DATA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Fernandez Nicolas
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 65025, I/A 6 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-50
Empresa: WEEE INTERNATIONAL RECYCLING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Fernandez Nicolas
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 50440, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-50
Empresa: VALTERMY GESTORA DE SUBSTRATS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lluis Blasi Antoni
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 534602, I/A 10 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-08
Apoderado
- Losa Zabaleta Marta
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 338434, I/A 102 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: VALTERMY GESTORA DE SUBSTRATS SL
Consejero
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 534602, I/A 9 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: CENTRO DE TRANSFERENCIAS SA
Apoderado
Consejero
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 82, S 8, H VA 4291, I/A 67 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-47
Empresa: GESTION Y PROTECCION AMBIENTAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crespo Martin Javier Carlos
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698, L 489, F 68, S 8, H BU 3942, I/A 27 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-09
Empresa: GESTION Y PROTECCION AMBIENTAL SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Martin Javier Carlos
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647, L 438, F 159, S 8, H BU 3942, I/A 26 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-09
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ortega Lahuerta Alberto
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 40, S 8, H Z 44219, I/A 34 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
VER MAS ACTOS
Información de SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL
Mostramos los datos de SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DE ACEDO SEBASTIAN RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos