ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
Informe ejecutivo de ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2023 | 22/08/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2024 | 22/08/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2023 | 01/08/2023 |
VINCULACIONES DE ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Olmo Conte Francisco
- Ortega Lahuerta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 44219, I/A 36 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-50
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ortega Lahuerta Alberto
- Sanz De Acedo Sebastian Raul
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 40, S 8, H Z 44219, I/A 34 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Olmo Conte Francisco
- Ortega Lahuerta Alberto
- Ramirez Gonzalo Maria Jesus
- Tarraga Gil Josep
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 38, S 8, H Z 44219, I/A 31 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-50
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artigas Ayala Alfonso
- Ortega Lahuerta Alberto
- Ramirez Gonzalo Maria Jesus
- Tarraga Gil Josep
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 38, S 8, H Z 44219, I/A 31 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-50
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artigas Ayala Alfonso
- Ortega Lahuerta Alberto
- Ramirez Gonzalo Maria Jesus
- Tarraga Gil Josep
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 36, S 8, H Z 44219, I/A 29 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-50
Información de ORTEGA LAHUERTA ALBERTO
Mostramos los datos de ORTEGA LAHUERTA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA LAHUERTA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos