SANZ CUBAS LUISA
Informe ejecutivo de SANZ CUBAS LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ CUBAS LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/07/2023 | |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 07/07/2023 | |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 07/07/2023 | |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 08/05/2013 | 07/07/2023 |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 29/06/2021 | 07/07/2023 |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 02/10/2013 | 18/02/2021 |
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 05/10/2009 | 08/05/2013 |
VINCULACIONES DE SANZ CUBAS LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ CUBAS LUISA
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Sanz Cubas Luisa
Apoderado Solidario
Apoderado
- Sanz Cubas Luisa
- Sanz Cubas Luisa
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 205, S 8, H M 214632, I/A 60 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 204, S 8, H M 214632, I/A 56 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Leighton Russell Eric
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 203, S 8, H M 214632, I/A 55 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Leighton Russell Eric
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 195, S 8, H M 214632, I/A 37 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18101 , F 219, S 8, H M 214632, I/A 36 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18101 , F 219, S 8, H M 214632, I/A 36 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18101 , F 217, S 8, H M 214632, I/A 29 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Información de SANZ CUBAS LUISA
Mostramos los datos de SANZ CUBAS LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ CUBAS LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos