LEIGHTON RUSSELL ERIC
Informe ejecutivo de LEIGHTON RUSSELL ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEIGHTON RUSSELL ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/02/2021 |
VINCULACIONES DE LEIGHTON RUSSELL ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEIGHTON RUSSELL ERIC
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Leighton Russell Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 203, S 8, H M 214632, I/A 55 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Leighton Russell Eric
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 203, S 8, H M 214632, I/A 55 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: INSIGHT MANAGED SERVICES SL
Liquidador
- Leighton Russell Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38671 , F 5, S 8, H M 687606, I/A 3 (01/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: INSIGHT MANAGED SERVICES SL
Administrador Unico
- Leighton Russell Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38671 , F 5, S 8, H M 687606, I/A 3 (01/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: INSIGHT MANAGED SERVICES SL
Administrador Unico
- Leighton Russell Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38671 , F 1, S 8, H M 687606, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Leighton Russell Eric
- Sanz Cubas Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 195, S 8, H M 214632, I/A 37 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Consejero
- Fenton Stuart Andrew
- Golia Jetinderpal-singh
- Leighton Russell Eric
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 195, S 8, H M 214632, I/A 37 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Información de LEIGHTON RUSSELL ERIC
Mostramos los datos de LEIGHTON RUSSELL ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEIGHTON RUSSELL ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos