SANZ CARRANZA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SANZ CARRANZA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ CARRANZA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMEYCO SA | Consejero | 29/06/2016 | 04/10/2019 |
SIMEYCO SA | Apoderado | 13/06/2011 | 28/03/2012 |
SIMEYCO SA | Secretario | 30/11/2010 | |
SIMEYCO SA | Consejero | 30/11/2010 |
VINCULACIONES DE SANZ CARRANZA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ CARRANZA MARIA TERESA
Empresa: SIMEYCO SA
Consejero
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Lasa Ibarguren Ignacio
- Martinez Gastiain Maria-coro
- Rey Duran Javier
- Sanz Carranza Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 72, S 8, H SS 7585, I/A 31 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: SIMEYCO SA
Consejero
- Sanz Carranza Maria Teresa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 57, S 8, H SS 7585, I/A 27 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Sanz Carranza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 53, S 8, H SS 7585, I/A 24 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Apoderado
- Sanz Carranza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 53, S 8, H SS 7585, I/A 23 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Consejero
- Sanz Carranza Maria Teresa
Secretario
- Sanz Carranza Maria Teresa
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 52, S 8, H SS 7585, I/A 22 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-20
Información de SANZ CARRANZA MARIA TERESA
Mostramos los datos de SANZ CARRANZA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ CARRANZA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos