GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMEYCO SA | Apoderado Solidario | 04/10/2019 | |
SIMEYCO SA | Secretario | 04/10/2019 | |
SIMEYCO SA | Consejero | 04/10/2019 | |
SIMEYCO SA | Apoderado Solidario | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
Empresa: MERCAPOLLO SL
Administrador Solidario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 96, S 8, H SA 8067, I/A 5 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-37
Empresa: SIMEYCO SA
Apoderado Solidario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Pozas Villaron Igor
Consejero
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Pozas Villaron Igor
- Rey Duran Javier
Presidente
Secretario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 72, S 8, H SS 7585, I/A 31 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: SIMEYCO SA
Consejero
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Lasa Ibarguren Ignacio
- Martinez Gastiain Maria-coro
- Rey Duran Javier
- Sanz Carranza Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 72, S 8, H SS 7585, I/A 31 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: SIMEYCO SA
Apoderado Solidario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Rey Duran Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 71, S 8, H SS 7585, I/A 30 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Empresa: SIMEYCO SA
Apoderado Solidario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Rey Duran Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 58, S 8, H SS 7585, I/A 28 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Consejero
- Eizmendi Arocena Ignacio
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Lasa Ibarguren Ignacio
- Martinez Gastiain Maria-coro
- Rey Duran Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 54, S 8, H SS 7585, I/A 26 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Consejero
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Pozo Mateo Manuel
- Rey Duran Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 54, S 8, H SS 7585, I/A 26 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Apoderado Solidario
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
- Rey Duran Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 53, S 8, H SS 7585, I/A 25 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 52, S 8, H SS 7585, I/A 22 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-20
Empresa: SIMEYCO SAL
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Gomez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 52, S 8, H SS 7585, I/A 22 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-20
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos