SANZ CAMEO PATRICIA
Informe ejecutivo de SANZ CAMEO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANZ CAMEO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ILUNION SL | Consejero | 18/03/2019 | |
ILUNION HOTELS SA | Consejero | 30/04/2015 | |
SERVIMEDIA SA | Consejero | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE SANZ CAMEO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ CAMEO PATRICIA
Empresa: GRUPO ILUNION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38939 , F 16, S 8, H M 63552, I/A 213 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Empresa: SERVIMEDIA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 153, S 8, H M 117745, I/A 100 (12/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: ILUNION HOTELS SA
Consejero Delegado
Consejero
PresEjecutiv
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35753 , F 32, S 8, H M 106095, I/A 317 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: GRUPO ILUNION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 93, S 8, H M 63552, I/A 198 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: GRUPO ILUNION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 93, S 8, H M 63552, I/A 198 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29634 , F 63, S 8, H M 215899, I/A 98 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 197, S 8, H M 106095, I/A 216 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: SERVIMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Azua Berra Paulino
- Da Pena Gallego Oscar
- Del Rio Cebrian Paola
- Duran Lopez Alberto
- Fernandez Rodriguez Imelda
- Galvan Lamet Enrique
- Jimenez Gomez Francisco Javier
- Mayor Villa Antonio
- Oñoro Medrano Alejandro
- Palahi Juan Teresa
- Prieto Morales Eugenio
- Riaño Riaño Fernando
- Sanchez Canovas Angel Ricardo
- Sanz Cameo Patricia
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25253 , F 89, S 8, H M 117745, I/A 74 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: GRUPO ILUNION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aedo Cuevas Jose Luis
- Arias Serna Cristina
- Carcedo Illera Virginia
- Diaz Robledo Concepcion
- Duran Lopez Alberto
- Fernandez Rodriguez Imelda
- Garcia Sanchez Mario
- Iniguez Villanueva Jorge
- Lobato Lobato Sabina
- Mari I Pamies Jaume
- Martinez Donoso Jose Luis
- Oñoro Medrano Alejandro
- Palahi Juan Maria Teresa
- Pinto Barroso Jose Luis
- Prieto Morales Eugenio
- Puerto Gurrea Mario
- Sanchez Canovas Angel Ricardo
- Sanz Cameo Patricia
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24908 , F 162, S 8, H M 63552, I/A 162 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
Empresa: CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Serna Cristina
- Carcedo Illera Virginia
- Duran Lopez Alberto
- Fernandez Rodriguez Imelda
- Iniguez Villanueva Jorge
- Lobato Lobato Sabina
- Martinez Donoso Jose Luis
- Oñoro Medrano Alejandro
- Palahi Juan Maria Teresa
- Pinto Barroso Jose Luis
- Prieto Morales Eugenio
- Sanchez Canovas Angel Ricardo
- Sanz Cameo Patricia
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 33, S 8, H M 55405, I/A 154 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ CAMEO PATRICIA
Mostramos los datos de SANZ CAMEO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ CAMEO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos