DA PENA GALLEGO OSCAR
Informe ejecutivo de DA PENA GALLEGO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 36
Empresas activas: 27
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DA PENA GALLEGO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA SL | Apoderado | 11/09/2024 | |
ILUNION NAVARRA SL | Apoderado | 06/09/2024 | |
ILUNION EMERGENCIAS SA | Apoderado | 04/09/2024 | |
LOGIRAEES SL | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
ILUNION RECICLADOS SA | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
ILUNION TEXTIL SA | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
ECOLOGISTIC OPERATIONS SL | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES CATALUNYA SL | Apoderado Mancomunado | 29/08/2024 | |
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado | 29/08/2024 | |
RECYCLING4ALL SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DA PENA GALLEGO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA PENA GALLEGO OSCAR
Empresa: ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 16350, I/A 87 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-48
Empresa: ILUNION NAVARRA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 28481, I/A 48 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-31
Empresa: ILUNION EMERGENCIAS SA
Apoderado
- Bidaurrazaga Marijuan Nerea
- Da Pena Gallego Oscar
- Del Rio Cebrian Paola
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Oñoro Medrano Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 340464, I/A 82 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: ILUNION RECICLADOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 20074, I/A 62 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-24
Empresa: LOGIRAEES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 21367, I/A 28 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-24
Empresa: ECOLOGISTIC OPERATIONS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 13429, I/A 37 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-24
Empresa: ILUNION TEXTIL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 4863, I/A 106 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-24
Empresa: ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 15576, I/A 174 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 499501, I/A 60 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57091, I/A 65 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
VER MAS ACTOS
Información de DA PENA GALLEGO OSCAR
Mostramos los datos de DA PENA GALLEGO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA PENA GALLEGO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos